Hanes ariannol ST IVES SCHOOL OF ART
Rhif yr elusen: 1146825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £450.06k | £397.37k | £529.53k | £558.48k | £569.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.15k | £380.90k | £500.86k | £598.48k | £564.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.79k | £119.21k | £65.60k | £5.33k | £1.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £106.86k | £54.00k | £15.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.26k | £0 | £4.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £419.27k | £499.80k | £545.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.14k | £1.03k | £4.41k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £3.65k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £465.25k | £563.45k | £538.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £35.60k | £35.03k | £26.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £900 | £10.27k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.