Hanes ariannol THE BLOOMFIELD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1145866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/02/2019 | 06/02/2020 | 06/02/2021 | 06/02/2022 | 06/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.05k | £304.13k | £344.43k | £581.85k | £155.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.85k | £317.82k | £406.19k | £617.21k | £487.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £98.11k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £483.73k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £584.73k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £32.47k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.10k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £556.04k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £32.47k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.