ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. WILFRID, MOBBERLEY
Rhif yr elusen: 1146680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev. Canon IAN BLAY | Cadeirydd | 16 February 2012 |
|
|||||
Paul Aubrey Urquhart Thomson | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Araba Vanessa France | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Heather Jaine Walker | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Bridget Knight | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
LINDA RUSHTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
ANN GRAINGER | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Carole Ruth Critchley | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
COLIN NEIL WHITELEY | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM GRAINGER | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
JEAN UNDERHILL | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
His Honour Judge TIMOTHY JAMES MORT | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
JOHN PAUL HENNERLEY | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.