ymddiriedolwyr ZION UNITED CHURCH
Rhif yr elusen: 1147010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Lovelock | Cadeirydd | 03 September 2023 |
|
|||||
SUZANNE ELIZABETH PAYNE | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Samuel John Blackwell | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Simister | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Ian Christopher Payne | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Peter David Kernaghan | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
Helen Claire Francomb | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Wendy Sheila Magee | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Deborah Gale Millar | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Stephen Richard Lyne | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Colin Francis Reed | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Jonathan Mark Lugg | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.