ymddiriedolwyr THE ZURBARAN TRUST
Rhif yr elusen: 1146437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN GARNIER RUFFER | Cadeirydd | 14 February 2012 |
|
|||||||||||
Brendan Godfrey Eamonn Finucane | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|||||||||||
Dr Jose Luis Colomer | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
||||||||||
Dr LINDSAY RAYMONDE CLIFFORD STAINTON | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|||||||||||
ANTHONY STEWART WORSLEY MOULD | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||||||||
Dr JANE MARY RUFFER | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.