Hanes ariannol THE HMS VICTORY PRESERVATION COMPANY
Rhif yr elusen: 1146376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.46k | £674.21k | £380.13k | £597.32k | £683.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £272.19k | £1.40m | £392.66k | £1.05m | £317.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.63k | £163.10k | N/A | £45.86k | £2.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £157.95k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £679.84k | £511.12k | N/A | £551.46k | £680.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.00k | £1.15m | N/A | £842.84k | £123.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £243.19k | £242.52k | N/A | £204.47k | £194.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.66k | £0 | N/A | £19.02k | £19.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £243.19k | £242.52k | N/A | £204.47k | £194.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.