Hanes ariannol ST HELENS INDEPENDENT LIVING SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1146959
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.82k | £177.08k | £102.40k | £30.48k | £442 | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.82k | £216.89k | £115.37k | £86.15k | £2.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £23.86k | £5.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.14k | £27.79k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.