ymddiriedolwyr HELSTON RAILWAY PRESERVATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1146711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Childs | Cadeirydd | 02 October 2017 |
|
|
||||||
Michael Charles Pyers | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||||
PETER KENNAN | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|||||||
Graham Perry | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||||
Les Jones | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||||
Geoff Childs | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||||
Marion Kay Ashford | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.