ymddiriedolwyr LICHFIELD GARRICK THEATRE
Rhif yr elusen: 1147697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Taylor | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Amanda Grace | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Denise Margaret Baker | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Nana Panti-Amoa | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
David John Hill | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Joshua Beaumont | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Rachel Shouler | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Ryan | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Natalie Emma Haslam | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Sophie Catherine Price | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Councillor DEBORAH FRANCES BAKER | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.