Hanes ariannol E17 PUPPET PROJECT
Rhif yr elusen: 1149880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.16k | £68.33k | £83.21k | £35.96k | £3.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.94k | £70.16k | £75.38k | £71.39k | £25.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.72k | N/A | £10.00k | £10.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.15k | £13.68k | £4.79k | £5.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.