ymddiriedolwyr THINK CHILDREN
Rhif yr elusen: 1146301
Mae'r elusen yn ansolfent
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheldon Zlotowitz | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Adam James Littler | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Mr Jim Gould | Ymddiriedolwr | 19 August 2015 |
|
|
||||
MR J FULLER | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|||||
MRS C SNOWDIN | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
MRS S TOFT-BROWN | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
MISS R MAXWELL | Ymddiriedolwr | 07 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.