ymddiriedolwyr WYRE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1146957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil David Ralph | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
David Fallows | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Craig Gilfoyle | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Lauren Diane Rigby | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Colin Anthony Sills | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Jonathon Minshull | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Nicola Dennison | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|||||
Leonard Herbert Wiseman | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Rosemary Dyson | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Jan Townley | Ymddiriedolwr | 03 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.