Hanes ariannol LONDON VOCATIONAL BALLET SCHOOL
Rhif yr elusen: 1148129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £526.80k | £549.91k | £501.73k | £567.71k | £666.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £543.98k | £516.38k | £533.03k | £604.78k | £585.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.43k | £3.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.49k | £4.38k | £109.65k | £142.09k | £214.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £6.53k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £524.30k | £531.10k | £385.55k | £425.62k | £452.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £517.29k | £505.02k | £532.28k | £604.78k | £585.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.70k | £11.36k | £750 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.31k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.