ymddiriedolwyr MAKE IT SUSTAINABLE LTD
Rhif yr elusen: 1153298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANNAH GREENWOOD | Cadeirydd | 20 July 2012 |
|
|
||||
Farrah Chaudhry | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Pip Bradley | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Deon Bailey | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Shreya Patel | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Adefemi Bolanle Kingsley Adekunle | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
Rebecca Ellen Afra Small | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
DANIEL EDMUND FREDERICK BURWOOD | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
JOEY MOINUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
ANNETTE NAUDIN | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Judith Greenwood | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
IAN GREENWOOD | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.