Hanes ariannol YESHIVA GEDOLAH TORAH VEYIRAH SEVEN OAKS LIMITED
Rhif yr elusen: 1147131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £905.74k | £937.34k | £997.99k | £756.17k | £158.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £957.64k | £800.71k | £729.99k | £1.71m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £875.74k | £892.34k | £997.99k | £731.17k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.00k | £45.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £25.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £860.50k | £751.87k | £678.90k | £1.71m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.14k | £48.84k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.60k | £0 | £11.59k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £860.50k | £222.10k | £495.35k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £97.14k | £48.84k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £51.09k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.