ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST FAITH'S LEE ON THE SOLENT
Rhif yr elusen: 1150119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr Paul Chamberlain | Cadeirydd | 13 March 2014 |
|
|
||||
Charles Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Kayleigh Ledwith | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Andrea Simkin | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Steven McIntyre | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev William Alvarez | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Rev Michael Andreas Peter Moritz | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Rev Erica Anne Wilkie | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
Annabel Brammall | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Roland Jeremy Rogers | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Mandy-Jane Fulton | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Joyce Dawson | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Roger Vann | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Michael James | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Commander MICHAEL SHRIVES MA | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
CLIFFORD ADRIAN ROOK | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
Brian Mansbridge MNI MBE | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
Luke William Marshall | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Bridget Dean | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.