Hanes ariannol AMBITION INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1146924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68m | £13.37m | £14.41m | £21.03m | £30.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.17m | £15.30m | £13.84m | £20.49m | £29.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.12m | £9.34m | £9.67m | £19.28m | £28.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £445.44k | £538.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.32m | £13.10m | £14.31m | £20.51m | £29.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.00k | £38.15k | £12.25k | £32.23k | £165.12k | |
|
Incwm - Arall | £311.86k | £230.86k | £86.39k | £35.06k | £144.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.37m | £14.42m | £13.84m | £20.49m | £29.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.80k | £17.61k | £42.98k | £44.04k | £29.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.80m | £879.65k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.