ymddiriedolwyr ACTION TUTORING
Rhif yr elusen: 1147175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Baines | Cadeirydd | 03 June 2015 |
|
|
||||
Abbie Hayes | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Sarasavi Selvarajah | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Mark Andrew Shadrack | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
ANDREW RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|||||
Anna Paige | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Joanne Conduit-Smith | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
SUSANNAH HARDYMAN | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.