ymddiriedolwyr DEAFLINK NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1147237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Nicolls | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Emma Ashie-Neequaye | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Louise Borrell | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Heather Thompson | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Rowlands | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Laura McQuillan | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Rachel Ross | Ymddiriedolwr | 11 September 2014 |
|
|
||||
JOYCE PENNINGTON | Ymddiriedolwr | 09 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.