Hanes ariannol MANCUNIAN WAY
Rhif yr elusen: 1148085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.11k | £411.19k | £201.95k | £68.88k | £63.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £337.58k | £238.73k | £181.42k | £105.03k | £134.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.47k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.57k | £13.40k | £41.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.