ymddiriedolwyr ONE CAN TRUST
Rhif yr elusen: 1148626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY FORD | Cadeirydd | 13 December 2017 |
|
|
||||
Gillian Ann Haring | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Russell Peter Down | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Ruth Alison Lethem | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Christopher John Wardle | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Jacqueline Neilson Fromberg | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Kerri Byrne | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Gareth Pugh | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Sarfaraz Khan Raja | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Kate Louise Brewster | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
GRAHAM FEATHERSTONE PEART | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.