Hanes ariannol RIGHTS OF WOMEN INCORPORATED
Rhif yr elusen: 1147913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £453.42k | £520.03k | £881.82k | £841.05k | £872.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £425.46k | £488.82k | £694.88k | £802.48k | £931.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | £46.20k | £51.34k | £54.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £510.87k | £865.14k | £835.69k | £62.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £16.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £8.70k | £16.47k | £5.28k | £792.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £464 | £208 | £79 | £879 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £488.82k | £694.88k | £797.48k | £921.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £5.00k | £9.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £11.99k | £14.57k | £18.55k | £16.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.