Hanes ariannol Animal Free Research UK
Rhif yr elusen: 1146896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £675.81k | £1.51m | £1.41m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.10m | £720.17k | £1.05m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £165.76k | £248.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £663.37k | £1.50m | £1.39m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.07k | £679 | £0 | £235 | £3.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £15.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.10k | £11.76k | £9.46k | £4.88k | £8.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £665.70k | £265.34k | £998.10k | £561.47k | £762.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.09m | £462.07k | £758.09k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £104.13k | £8.65k | £258.10k | £290.97k | £339.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £131.90k | £67.85k | £35.12k | £39.44k | £20.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £583.12k | £471.36k | £55.26k | £124.35k | £358.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.