Dogfen lywodraethu Animal Free Research UK
Rhif yr elusen: 1146896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/04/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 07/03/2015 as amended on 12 Apr 2019 as amended on 22 Jul 2019 as amended on 09 Jul 2021 as amended on 09 Jul 2021 as amended on 26 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
“the prevention of the suffering of animals and the advancement of human health, in particular but not exclusively, by the funding of and support of human-relevant replacements to the use of animals in scientific and medical experimentation.”
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.