Hanes ariannol SOUTH LEEDS ALTERNATIVE TRADING ENTERPRISE LIMITED
Rhif yr elusen: 1149293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £592.41k | £600.70k | £721.31k | £666.70k | £772.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £503.90k | £575.49k | £538.74k | £619.91k | £682.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.00k | £37.00k | £259.24k | £37.00k | £37.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £173.53k | £66.03k | £105.11k | £41.08k | £184.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £119.80k | £78.22k | £101.91k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £418.59k | £414.59k | £537.78k | £523.60k | £552.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £201 | £107 | £389 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £361 | £0 | £0 | £34.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £503.90k | £575.49k | £538.74k | £619.91k | £682.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.