Hanes ariannol DALGLEISH TRUST
Rhif yr elusen: 1147817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.11k | £815.81k | £845.07k | £1.27m | £833.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.11k | £24.21k | £94.54k | £150.39k | £194.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £815.81k | £837.34k | £1.25m | £804.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £7.73k | £18.31k | £24.49k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £24.21k | £91.49k | £143.85k | £183.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £3.05k | £6.53k | £10.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.58k | £1.44k | £2.88k | £3.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £16.50k | £90.05k | £140.98k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £2.96k | £6.49k | £7.65k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.