ymddiriedolwyr MELTON VINEYARD
Rhif yr elusen: 1147284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jillyan Elizabeth Beadle | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
Caroline Ann Stannard | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
George Cameron Stannard | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Nicholas George Gretton | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Steven James Cliff | Ymddiriedolwr | 15 June 2014 |
|
|
||||
BERNARD JAMES CARTER | Ymddiriedolwr | 15 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.