Hanes ariannol THE COSTA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1147400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.91m | £1.42m | £1.97m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01m | £1.52m | £1.71m | £1.80m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.70m | £1.91m | £275.67k | £291.65k | £220.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.14m | £1.68m | £1.07m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £1.41m | £1.70m | £1.80m | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.22k | £12.65k | £15.89k | £4.15k | £3.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.45k | £17.33k | £34.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £170.28k | £97.27k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.