Hanes ariannol TITCHFIELD FESTIVAL THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1147644
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £663.79k | £1.59m | £1.16m | £782.63k | £3.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £657.49k | £1.07m | £866.05k | £687.67k | £2.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.00k | £163.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £322.42k | £1.45m | £902.90k | £584.66k | £464.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £149.40k | £0 | £51.97k | £69.74k | £278.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £111.03k | £89.87k | £116.79k | £92.57k | £248.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.48k | £15.38k | £48.22k | £18.05k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £72.46k | £30.45k | £38.71k | £17.61k | £2.19m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £556.86k | £72.50k | £768.61k | £130.82k | £965.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.02k | £996.04k | £97.44k | £556.85k | £2.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £60.36k | £98.84k | £123.00k | £48.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £184.16k | £2.02m | |
|
Gwariant - Arall | £88.61k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.