Hanes ariannol LEADERSHIP THROUGH SPORT AND BUSINESS
Rhif yr elusen: 1147616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.02m | £1.18m | £1.53m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £739.12k | £931.85k | £972.49k | £1.11m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03m | £723.73k | £745.22k | £752.37k | £754.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £95.91k | £293.54k | £431.56k | £781.77k | £996.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £70 | £796 | £44 | £352 | £9.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £599.11k | £739.19k | £821.55k | £1.04m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £140.01k | £192.66k | £150.94k | £67.55k | £171.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.93k | £41.04k | £47.95k | £16.80k | £29.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.