ymddiriedolwyr LEADERSHIP THROUGH SPORT AND BUSINESS
Rhif yr elusen: 1147616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHARAT MEHTA | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|||||
Victoria Kathryn Kirkhope | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Ruth Louise Poulten | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
JEFFREY CHRISTOPHER HAYES | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Gary John Duggan | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Wincie Wong | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Patrick Charles Thornton-Smith | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
LORRAINE EMMA BARCLAY | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
||||
DARREN GURNER | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.