Hanes ariannol EPPING FOREST COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1148539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £574.59k | £575.24k | £544.59k | £471.99k | £471.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £647.27k | £644.51k | £532.32k | £429.49k | £429.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.60k | £139.37k | £154.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £253.60k | £272.34k | £310.38k | £218.70k | £285.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.54k | £3.56k | £3.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £567.92k | £571.39k | £2.32m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £137 | £295 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £647.27k | £40.25k | £41.74k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £565.33k | £490.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.00k | £7.27k | £9.30k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £38.93k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.