ymddiriedolwyr HARTFORD WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 502880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Jacob | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||
Linda Sunners | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Julie Barnard Flaherty | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Lisa Humes | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Christine Kelly | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Susan Wells | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Joyce Jennings | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Merson | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Christine Fishburne | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Leonie Giles | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Pamela Lamb | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Pamela Foster | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Barbara Grice | Ymddiriedolwr | 02 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.