ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEWS, WALSALL, DIOCESE OF LICHFIELD
Rhif yr elusen: 1148805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Doreen May Davenport | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Elaine Frances Brookes | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Benjamin Butterfield | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
DANIEL BARKER | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||
Adil Burke | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Dr John David Edlin | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Judith Ann Ridgway | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Sue Elizabeth Webster | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Diane Elizabeth Edlin | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
JAMES WILLIAM TROOD Revd | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
James Timothy Clayton | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
PATRICIA LANE | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.