Hanes ariannol THE HARRY & MARY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1148707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.72m | £352.21k | £2.93m | £2.54m | £527.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £794.58k | £78.10k | £347.74k | £686.37k | £857.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.26m | N/A | £2.47m | £1.94m | £17.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £417.28k | £364.59k | £349.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.96k | N/A | £38.35k | £145.50k | £161.48k | |
|
Incwm - Arall | £431.32k | N/A | £0 | £90.42k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.54m | N/A | £2.47m | £1.94m | £17.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £732.07k | N/A | £218.55k | £521.22k | £621.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.22k | N/A | £129.19k | £165.15k | £235.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.30k | N/A | £9.80k | £19.19k | £20.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £208.75k | £502.03k | £601.23k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £165.15k | £35.48k | |
|
Gwariant - Arall | £3.30k | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.