ymddiriedolwyr DISABILITY SPORTS COACH
Rhif yr elusen: 1150294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Sorab OBE | Cadeirydd | 20 January 2022 |
|
|
||||
Meagan Leggett | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Sam Vardy | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Agneta Bamania | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Chris Randall | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MICHAEL MOUNSEY-THEAR | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.