ymddiriedolwyr WESLEY HALL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1150284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michelle Deans | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
Jacque Anne Hall Ryan | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
Jo Owens | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||||||
Romeo Regardo Pedro | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Lesley Ann Ingamells | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||||||||
Gillian Margaret Packett | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||||||||
Valerie Saynor | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Emma Ruth Irons | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Judith Morris | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||||||||
Brian Richard Morris | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||||||||
LOUISE ANN ETHERINGTON | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||||||||
MR MATT IRONS | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.