Hanes ariannol SGH VENUE MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1149422
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.02k | £162.18k | £125.06k | £68.38k | £96.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.81k | £204.54k | £186.28k | £137.25k | £175.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £500 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £34.64k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.