Hanes ariannol SAFE FAMILIES FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 1150405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.25m | £2.83m | £4.30m | £4.16m | £4.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50m | £2.66m | £3.60m | £4.12m | £4.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.67m | £1.91m | £2.46m | £3.02m | £3.50m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £582.26k | £925.69k | £1.71m | £1.11m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.67m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.91m | £2.52m | £3.02m | £3.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £60.26k | £28.53k | £35.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.50m | £2.65m | £3.56m | £4.11m | £4.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £15.60k | £36.46k | £4.20k | £7.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £9.96k | £0 | £10.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.