ymddiriedolwyr BOKAMOSO EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1149316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Webster | Cadeirydd | 27 October 2015 |
|
|
||||
Tracey Douthwaite | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Paula Webster | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Robert Patrick Burroughs | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Jarred Vock | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Samantha Risely | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Craig David Newsam Risely | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
RICHARD ALAN KIRK | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|
||||
Sean Steyn | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.