Hanes ariannol WOMENS CONSORTIUM
Rhif yr elusen: 1159014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.21k | £137.41k | £161.28k | £171.39k | £324.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.16k | £110.91k | £133.03k | £184.67k | £365.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £109.19k | £86.37k | £146.28k | £148.57k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £12.41k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.