ymddiriedolwyr ST JULIANS BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1148152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWYN PAUL LAUGHLIN | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|||||
Elise Mullock | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|
||||
Lynn Turner | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Martin Flynn | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Rev Lee Presley | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Simon Mullock | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Wendy John | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Mark Greveson | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Michelle Ann Presley | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Peter Alan Banks | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Sian Taylor | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Ole Black | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.