ymddiriedolwyr MAY & BAKER EASTBROOK COMMUNITY CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1149138
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN THOMPSON | Cadeirydd | 29 March 2013 |
|
|
||||
Princess Opeyemi Ayomikun Bright | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
Maria Wright | Ymddiriedolwr | 02 March 2018 |
|
|
||||
David Whisker | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
DARREN JOHN GROOM | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
||||
RICHARD WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NORRIS DYER | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|||||
RICHARD JOHN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
||||
JEREMY WEST | Ymddiriedolwr | 29 March 2013 |
|
|
||||
MICHAEL PARNELL | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
Tony Ramsay | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
COLIN WINGROVE | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.