ymddiriedolwyr SAVANA INC LTD
Rhif yr elusen: 1148466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicki Mackintosh | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Clare Challinor | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Katherine Hantom | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Sadaf Butt | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Maria Joan Lane | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Stephen John Rowley | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Caroline Brown | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Alison Tasker | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.