Hanes ariannol CHILDRENS HOPE SRI LANKA
Rhif yr elusen: 1149698
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/07/2016 | 03/07/2017 | 03/07/2018 | 03/07/2019 | 03/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.69k | £6.92k | £3.52k | £0 | £275 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.07k | £8.47k | £3.34k | £500 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.