Hanes ariannol GOLDSMITHS STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1151581
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.13m | £2.83m | £2.87m | £2.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.29m | £2.35m | £2.82m | £2.83m | £2.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £201.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.39m | £1.22m | £1.65m | £1.52m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £333.05k | £377.50k | £399.22k | £419.48k | £297.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £476.41k | £525.21k | £777.54k | £928.23k | £668.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £181 | £1.37k | £3 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £201.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £1.93m | £2.31m | £2.35m | £2.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £412.03k | £416.26k | £505.70k | £477.04k | £487.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.54k | £0 | £12.40k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.