Hanes ariannol MACCABI LONDON BRADY RECREATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1149701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.33k | £467.81k | £936.33k | £787.63k | £498.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £567.75k | £533.40k | £438.90k | £523.55k | £637.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £278.37k | N/A | £565.00k | £392.33k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £192.16k | N/A | £72.79k | £50.81k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £280.80k | N/A | £237.96k | £344.48k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £1 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6 | N/A | £48 | £14 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £60.53k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £522.37k | N/A | £403.37k | £458.90k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.64k | N/A | £32.62k | £61.41k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.74k | N/A | £0 | £3.24k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £4.74k | N/A | £2.90k | £3.24k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.