Hanes ariannol ASPIRE SUSSEX LIMITED
Rhif yr elusen: 1149439
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.86m | £3.73m | £3.90m | £3.84m | £3.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.88m | £3.53m | £3.93m | £4.03m | £4.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £2.90m | £2.96m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.23m | £3.16m | N/A | N/A | £3.05m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.23m | £1.31k | £1.63k | £829 | £387 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £46.11k | £69.03k | £33.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £596.00k | £3.70m | £3.85m | £3.84m | £3.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.86k | £9.89k | £1.94k | £0 | £781 | |
|
Incwm - Arall | £23.50k | £10.33k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.82m | £3.48m | £3.89m | £3.98m | £4.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.71k | £54.18k | £40.78k | £48.55k | £12.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.58k | £40.20k | £43.14k | £0 | £40.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.