Hanes ariannol THE VENTURE (WREXHAM) LIMITED
Rhif yr elusen: 1153454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £343.95k | £310.25k | £343.59k | £353.90k | £392.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £349.65k | £341.21k | £238.44k | £330.31k | £367.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £177.77k | £193.69k | £58.08k | £91.07k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.09k | £12.16k | £142.12k | £98.57k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.