ymddiriedolwyr SEARCH DOGS BUCKINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 1149131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberts Maxwell Purbrick | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Doris Heidi Totesaut | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
John Bates | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
John Seaman | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Jonathan Crowther | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Jenny Anstey | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.